Hanes ariannol OPEN ARMS

Rhif yr elusen: 1165889
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 108 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.32k £13.25k £25.14k £24.69k £24.85k
Cyfanswm gwariant £5.82k £12.43k £21.10k £25.77k £23.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £16.32k N/A N/A