SOUTH MOLTON & RINGSASH METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We seek to share the truth of the Bible with our communities and young people, in humility, through fellowship and by working together. This is achieved through acts of worship, Bible study, prayer fellowships, house groups, children's and youth provision, community work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

40 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2016: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
40 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anna Louise Flindell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Monica Kathleen Fry | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Morley David Chapple | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jean Mary Mildon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
DEREK WILLIAM SUMMERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
MICHAEL TERENCE COURTNEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ROSEMARIE JEAN COURTNEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CAROLE SNELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
KATHLEEN JANET HASLER B.A | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN THORNE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SHEILA COLLIER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY HOLLAND | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
BETTY PAUL MAAT | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOYCE EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARTYN BERNARD SHORT | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SUSAN GLADYS PROCTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PEARL LATHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY RUTH KNIGHTS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SIDNEY JOHN CHAPPLE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
DANIEL NICHOLAS SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PAMELA JOY PARKHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ANSTICE RUTH GOVIER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
GERALD WILLIAM CHARLES WALDON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARTIN ROGER HICKMAN BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SUSAN ELAINE RADLEY BED HONS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARION JANE JEWELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOSEPHINE MARY TURNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
WENDY MAY SUMMERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
DOREEN MARY LAKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
ARTHUR SYDNEY VENNER MILDON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
GWENDOLINE MAY KINGDON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
MARTIN DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
ROSELLA LILIAN TURNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
BRIAN JOHN AYRE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE HOLLAND | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
David Arthur Peyton | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
PHYLLIS GLORIA MANNING | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
DAVID HAROLD HOOPER | Ymddiriedolwr | 20 November 2016 |
|
|
||||
RAYMOND JOHN KINGDON | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|||||
PATRICIA ANN DAVIES | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.10k | £226.52k | £116.38k | £107.35k | £107.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.77k | £191.63k | £103.57k | £122.12k | £334.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 01 SEP 2011
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESLEY HOUSE
NORTH STREET
SOUTH MOLTON
EX36 3AW
- Ffôn:
- 01769573547
- E-bost:
- flindell.anna@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window