Hanes ariannol SOUNDWELL ROAD SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1162994
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.17k | £7.81k | £7.84k | £2.80k | £26 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.55k | £7.97k | £12.37k | £3.41k | £154.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.