Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S CHURCH, BYFLEET
Rhif yr elusen: 1163415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernice Margaret Rust | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
Joanne Hazel Prior | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Samantha Fisk | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Katherine Jane Weston | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Michael Allan Edis | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|||||
JIM ALLEN | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
Sarah Frossard | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
JEAN-PIERRE FROSSARD | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.