OKOH AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Family Planning advice and supply of contraceptives to developing countries, more especially Cameroon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Camerwn
Llywodraethu
- 07 Medi 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORIS SITCHOU | Cadeirydd | 17 July 2016 |
|
|
||||
Ghaetan Sohfeuyo | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Diderot Monthe | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
JULES MONTHE | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2018 | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.88k | £2.02k | £2.25k | £2.46k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.79k | £1.38k | £2.26k | £2.45k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 270 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 270 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 10 Medi 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 10 Medi 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 03 Hydref 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | 03 Hydref 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 08 Medi 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | 08 Medi 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 03 Medi 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2019 | 03 Medi 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Sep 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS THE PRESERVATION OF HEALTH AND RELIEF OF SICKNESS OF PERSONS LIVING IN CAMEROON BY: 1) THE ADVANCEMENT OF FAMILY PLANNING BY THE PROVISION OF FREE CONTRACEPTIVE PILLS TO WOMEN AS A MEANS OF REDUCING ABORTION, DEATH BY ABORTION OR INFANTICIDE; AND 2) THE PROVISION OF FUNDS TO HOSPITALS TO PAY FOR MINOR MEDICAL PROCEDURES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63b
North Woolwich Road
London
London
E16 2AA
- Ffôn:
- 02036458471
- E-bost:
- Okohaide@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window