ALIFYA EDUCATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
After school supplementary classes for all age groups from Year 1 Primary to Year 13 A levels in all school subjects. Modern languages and computer courses are run for parents in the morning sessions.Tailored support for university students is also provided.Different educational activities such as reading and writing run throughout school breaks.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHAMED ABDI SHARIB | Ymddiriedolwr | 28 December 2016 |
|
|
||||
ABDIFATAH HERSI GUTALE | Ymddiriedolwr | 27 December 2016 |
|
|
||||
YAZMIN ELIZABETH HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
AMAL DAHIR TUKALE | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
ABDIRISAQ M FARAH | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.77k | £93.95k | £98.31k | £140.24k | £195.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.61k | £84.76k | £91.06k | £144.37k | £175.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.27k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Hydref 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Awst 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Awst 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 JUN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/02/2016
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR CHILDREN WHO ARE DISADVANTAGED BY REASON OF COMING FROM IMMIGRANT COMMUNITIES BY THE PROVISION OF SUPPLEMENTARY EDUCATION. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FOLLOWING SUBJECTS: LANGUAGES, IN PARTICULAR THE SOMALI AND ARABIC LANGUAGES, INFORMATION TECHNOLOGY, LITERACY AND NUMERACY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19
FALCON ROAD
LONDON
SW11 2PH
- Ffôn:
- 07983547130
- E-bost:
- info@alifyaeducation.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window