Hanes ariannol CHURCH FOR ALL NATIONS INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1164737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.56k £45.00k £63.25k £81.39k £214.94k
Cyfanswm gwariant £54.35k £20.00k £63.20k £79.98k £121.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A