Hanes ariannol OSPREYS IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1169850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.10k | £315.55k | £338.27k | £442.06k | £557.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.60k | £275.82k | £315.55k | £375.32k | £569.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.00k | N/A | £6.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.60k | £21.86k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £95.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £177.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £285.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £94.96k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £554.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.