Hanes ariannol THE MINDED TRUST

Rhif yr elusen: 1163922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/09/2020 07/09/2021 07/09/2022 07/09/2023 07/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.19k £2.22k £2.46k £1.04k £67
Cyfanswm gwariant £4.32k £1.37k £522 £666 £105.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A