Hanes ariannol KINGS HEATH NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1163086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.27k £5.99k £6.00k £16.29k £25.63k
Cyfanswm gwariant £22.15k £12.87k £9.94k £13.30k £25.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A