Ymddiriedolwyr KINGS HEATH NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1163086

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER SHELTON | Cadeirydd | 11 August 2015 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Shaw | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Debbie O'Loughlin | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Aliya Khan | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Melaine Audley | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Julia Ryder | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Donna Durose | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Barry Martin Walker | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
IVAN WALTON | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH WELHAM-DALY | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.