ADULT BOLTON ASPERGER'S GROUP (ABAG)/STEPS AHEAD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social activities for adults who have or think they may have Autism and live in Bolton
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bolton
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1153249 BREAKING BARRIERS NW
- 05 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- ABAG (Enw gwaith)
- ADULT BOLTON ASPERGER'S GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.78k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.35k | £340 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 29 Mehefin 2019 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 23 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 AUG 2013 AS AMENDED ON 31/10/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG ADULTS (AGED 18+) IN BOLTON WHO ARE DIAGNOSED OR UNDIAGNOSED WITH AN AUTISM SPECTRUM CONDITION OR SOCIAL COMMUNICATION IMPAIRMENT WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THE CONDITION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: - ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY BY PROVIDING SUPPORT IN A SAFE PLACE; - PROVIDING WORKSHOPS, SOCIAL SKILLS GROUPS, ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT; - RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING SUCH PEOPLE, BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window