Ymddiriedolwyr IDAARA MAARIF-E-ISLAM
Rhif yr elusen: 506755
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amjad Hussain Shah | Cadeirydd | 22 June 2014 |
|
|
||||
Naeem Raza Sabir | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Haider Ali | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Mahsoom-Abbas Shah | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Hassan Hussain Shah | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Hashim Hussain Shah | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Amir Mukhtar Kazmi | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ali Murtaza Shah | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Abad Ali | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Abbas Raza Ali | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ali Fawad | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Tauqir Hussain Shah | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Muhammad Amin Tahir | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Fiada Hussain | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
DILSHAD ABBAS | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
Zulfiqar Ali | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
Nigah Hussain | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
Mohammed Shah | Ymddiriedolwr | 07 June 2015 |
|
|
||||
ISHTIAQ HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 22 June 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.