GREENBANKS CARE TRUST

Rhif yr elusen: 1165685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity supports people with learning disabilities to live happy and fulfilling lives by the provision of accommodation, sustenance, education, training and care, to enable the beneficiaries to contribute as far as possible to their own well-being and maintenance and to ensure that they live happy and useful lives.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £322,285
Cyfanswm gwariant: £722

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR STUART ABEL BSC., PHD. Cadeirydd 15 October 2016
Dim ar gofnod
Sally Crump Ymddiriedolwr 08 June 2019
THE KINGSTON VILLAGE HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KINGSTON CHURCH HALL (THE BARN)
Derbyniwyd: Ar amser
KING GEORGE'S FIELD, KINGSTON
Derbyniwyd: Ar amser
BARHAM PRE-SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
MATTHEW GURNEY Ymddiriedolwr 17 October 2017
Dim ar gofnod
Dominika Ayerst MBA Ymddiriedolwr 15 October 2016
Dim ar gofnod
MATTHEW ARCHER MA Ymddiriedolwr 15 October 2016
Dim ar gofnod
]O[PMR MICHAEL JOHN MOORE Ymddiriedolwr 15 October 2016
GEM 72
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF THE FAVERSHAM COTTAGE HOSPITAL AND COMMUNITY HEALTH CENTRES
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST MARY OF CHARITY CHURCH, FAVERSHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF THE FAVERSHAM COTTAGE HOSPITAL AND COMMUNITY MEDICAL CENTRES
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF THE FOREST OF BLEAN TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.45k £7.23k £6.04k £10.68k £322.29k
Cyfanswm gwariant £7.38k £6.78k £633 £4.25k £722
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 05 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 05 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 05 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 15 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 31 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 PRESTON PARK
FAVERSHAM
ME13 8LH
Ffôn:
01795537861