CESTRIA U3A AT CHESTER-LE-STREET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Generally Cestria U3A exists to advance education and in particular the education of people not in full time gainful employment who are in their Third Age residing in Chester-le-Street and its surrounding locality. Cestria U3A is part of the Third Age Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Durham
Llywodraethu
- 27 Awst 2015: Cofrestrwyd
- CESTRIA U3A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Thompson | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Michael John Parker | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Willan | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
RACHEL MARY BURTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Angela Hamilton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Rule | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Tony Morrell | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Margaret Bozic MBE | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|||||
Kathleen Atkinson | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE LOGAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Anne Eleanor Lanigan | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET CHILVER | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.14k | £4.18k | £9.80k | £10.35k | £11.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.54k | £4.26k | £8.56k | £10.98k | £10.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 AUG 2015 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Salisbury Road
DURHAM
DH1 5QT
- Ffôn:
- 01913890702
- E-bost:
- cestriau3achair@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window