CREW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CREW offers walking programmes mainly for anyone at risk from cardiovascular disease but also for people with other medical conditions and social needs. CREW promotes exercise classes run by fully qualified, self-employed British Association for Cardiac Rehabilitation (BACR) or Cardiac Phase 4 rehab instructors. CREW provides defibrillators for both walks and exercise classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Kirklees
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 28 Awst 2015: CIO registration
- CARDIAC REHABILITATION EXERCISE WALKING (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Birks | Cadeirydd | 17 August 2018 |
|
|
||||
Jack Porteus | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Pankajni Trivedi | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Warren Nicholls | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Robert Henley | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|||||
Deborah Barton | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Charles Young | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Eilleen Connolly | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Peter Fordham | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
BARBARA GREGSON | Ymddiriedolwr | 28 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00k | £40.57k | £20.09k | £10.82k | £87.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.74k | £29.08k | £29.82k | £8.64k | £8.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 07 Ionawr 2025 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 07 Ionawr 2025 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 05 Chwefror 2024 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 05 Chwefror 2024 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 13 Ionawr 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 13 Ionawr 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 06 Ionawr 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 06 Ionawr 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 28 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND TO ASSIST IN PREVENTION AND REHABILITATION OF ALL PERSON WHO HAVE, OR WHO ARE AT RISK OF DEVELOPING CARDIOVASCULAR DISEASE, RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN YORKSHIRE AND LANCASHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Pavilion View
HUDDERSFIELD
HD3 3WU
- Ffôn:
- 07982728548
- E-bost:
- crewpartners.hsg@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window