Hanes ariannol FOURTH MONKEY EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1164406
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £997.43k | £1.13m | £1.01m | £1.19m | £2.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £924.33k | £1.03m | £1.02m | £1.33m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.35k | £1.35k | £9.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.35k | £39.51k | £10.37k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £997.42k | £1.08m | £969.69k | £1.17m | £2.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3 | £138 | £145 | £18 | £81 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £47.93k | £0 | £15.01k | £47.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £843.56k | £1.01m | £983.66k | £1.29m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £35.10k | £19.28k | £14.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.99k | £10.50k | £21.10k | £13.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £80.77k | £17.83k | £0 | £19.45k | £38.84k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.