Hanes ariannol SAMUEL'S CHARITY

Rhif yr elusen: 1164034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.29k £26.99k £47.98k £81.78k £95.16k
Cyfanswm gwariant £79.68k £22.10k £43.84k £91.71k £92.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A