Hanes ariannol WIRRAL YOUTH ZONE
Rhif yr elusen: 1163183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £1.46m | £1.88m | £1.20m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £1.97m | £1.55m | £1.59m | £1.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £300.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400.00k | £400.00k | £954.50k | N/A | £220.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50m | £1.21m | £1.76m | £942.26k | £1.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £20.47k | £36.90k | £126.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £258.54k | £246.21k | £91.39k | £167.29k | £177.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £47 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £27.29k | £0 | £8.69k | £50.83k | £39.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.91m | £1.90m | £1.49m | £1.50m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.53k | £74.28k | £64.44k | £96.94k | £99.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.95k | £23.54k | £25.07k | £0 | £45.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.