ymddiriedolwyr SAFER GREENWICH
Rhif yr elusen: 1164754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Ann Spruce | Cadeirydd | 24 October 2019 |
|
|
||||
Cristyn Angharad Sharkey | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Robert Sayers | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Claire Wheeler | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
carlo salvatore | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Ivanhoe Norona | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
KAREN HUGHES | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.