Hanes ariannol LONDON SPORT
Rhif yr elusen: 1165100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25m | £4.55m | £4.42m | £4.60m | £4.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.27m | £5.08m | £4.81m | £4.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £41.00k | N/A | £33.27k | £18.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.15m | £3.94m | £3.93m | £4.20m | £3.85m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £176.00k | £163.00k | £201.00k | £126.00k | £185.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.07m | £4.38m | £4.22m | £4.48m | £4.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.04m | £4.11m | £4.91m | £4.65m | £3.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £157.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.00k | £42.00k | £3.71m | £3.57m | £48.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £603.00k | £603.00k | £1.21m | £1.08m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £89.00k | £0 | £172.00k | £162.00k | £215.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.