Hanes ariannol BOURNEMOUTH SYMPHONY ORCHESTRA BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1163778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (58 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.35k | £15.27k | £3.39k | £10.66k | £6.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.23k | £14.32k | £20.43k | £20.98k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.