Ymddiriedolwyr OLDHAM AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1164357

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Birch | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Barrie Thompson | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Karen Lee Bartlett | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Peter Mellor | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Jane Lawton | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Rose Hanley | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Graeme Horne | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Valerie Thomas | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Campbell Montgomery | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.