ymddiriedolwyr ORMSKIRK DEANERY MISSION GROUP
Rhif yr elusen: 1167438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Bamford Spittle | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|
||||||||||||||||||
Rev Eileen Heaney | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||||||||||||||||
COLIN EDWARD THROP | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|||||||||||||||||||
Rev JANET ELIZABETH HEIGHTON | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|||||||||||||||||||
Rev Canon David Paul Banbury | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|||||||||||||||||||
MARK TAYLOR | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||||||||||||||||
William David Casey | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||||||||||||||||
Peter Francis Richard Dorling | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.