Hanes ariannol BEVERLEY COMMUNITY LIFT
Rhif yr elusen: 506813
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.97k | £187.39k | £194.86k | £164.40k | £135.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.38k | £188.06k | £202.00k | £208.20k | £198.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £44.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.