Hanes ariannol DEEPER GRACE CHURCH

Rhif yr elusen: 1168460
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £9.78k £16.02k £13.76k £15.73k £19.76k
Cyfanswm gwariant £8.36k £26.51k £12.83k £15.35k £15.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £2.42k N/A N/A