ymddiriedolwyr THE BUDDY BAG FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONNA MARIE WHITBROOK | Cadeirydd | 01 November 2019 |
|
|
||||
Sandra Hinds | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dave Tyrell | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Paul Tranter | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
DANIEL MATHEW FIELDING | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
HARRY EDWARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
KAREN STEPHANIE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.