Hanes ariannol NEUADD BENTREF LLANDDONA VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 506824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.80k | £67.01k | £910 | £11.03k | £15.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.35k | £86.85k | £21.85k | £11.80k | £11.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £191.72k | £2.37k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.