Hanes ariannol ONE TRUST
Rhif yr elusen: 1164523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £3.48m | £3.43m | £2.90m | £3.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £3.27m | £3.64m | £3.10m | £3.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.33m | £3.47m | £2.71m | £2.80m | £3.70m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £717.48k | £95.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.75k | £10.93k | £0 | £338 | £1.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.33m | £3.47m | £2.71m | £2.80m | £3.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.35k | £2.27k | £165 | £174 | £184 | |
|
Incwm - Arall | £1.92k | £2.58k | £717.48k | £97.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.30m | £3.26m | £3.64m | £3.10m | £3.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.45k | £0 | £0 | £0 | £75.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £14.98k | £11.41k | £548 | £544 | £592 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.