ymddiriedolwyr NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1165397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILANA FREESTONE | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Sanjeev Mohan Sharma | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||||
Dr KEITH JULIAN GIRLING | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||||
IAN ROGER SUMMERTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||||||
Mark Andrew King | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||||||
PROFESSOR HARISH VYAS | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||
Carole Madeline Ayre | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||||
Roger Keith Whittle | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||||
Laurence Adrian Coppel | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.