Hanes ariannol WOMEN FOR REFUGEE WOMEN
Rhif yr elusen: 1165320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £496.34k | £784.86k | £741.22k | £740.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.20k | £602.01k | £665.65k | £733.85k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | N/A | £774.75k | £723.98k | £443.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £710 | N/A | £0 | £7.36k | £134 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.18k | N/A | £620 | £4.15k | £279.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.07k | N/A | £9.30k | £5.37k | £17.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £194 | £357 | £45 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.40m | N/A | £47.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £334.04k | N/A | £612.47k | £632.39k | £942.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.16k | N/A | £49.21k | £100.95k | £94.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.77k | N/A | £14.29k | £33.68k | £38.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £123.55k | £56.93k | £12.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £3.98k | £510 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.