ymddiriedolwyr WOMEN FOR REFUGEE WOMEN
Rhif yr elusen: 1165320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Stern | Cadeirydd | 04 December 2019 |
|
|
||||
Olivia Namutebi | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Loraine Masiya Mponela | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|||||
Muma Sinkala | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
Francesca Marilyn Simone Klug | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Jane Louise Christopherson | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Rachel Jackaman Robinson | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE VANESSA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
RACHAEL LEANNE TAKENS-MILNE | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
Jade Amoli-Jackson | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.