ymddiriedolwyr HARROGATE HUB
Rhif yr elusen: 1163939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Wynn James | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||||||||
Adam Nicholas Price | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||||||||
Nicholas Philip Gee | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|||||||||||
Rev Alan Garrow | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|||||||||||
Rev Ben Askew | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|||||||||||
Rev Ben Clowes | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||||||||
Martin Ian Woodroofe | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||||||||
CAROL DIANE BRACHER | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.