SLAITHWAITE PHILHARMONIC ORCHESTRAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the Society are to promote, improve, develop and maintain public education in and appreciation of orchestral music by the presentation of public concerts and recitals and by such other ways as the Society may determine. The orchestra rehearses at least once a week, for 44 weeks a year and currently performs four concerts per year in Huddersfield Town Hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Kirklees
Llywodraethu
- 11 Hydref 1977: Cofrestrwyd
- SLAITHWAITE PHILHARMONIC ORCHESTRA (Enw gwaith)
- SPO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS WOODHEAD | Cadeirydd |
|
||||||
Ruth Elizabeth Aldred | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Susan Morgan | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Stephen Graham Wild | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Andrew Geoffrey Marshall | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Hayley Mason | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
GORDON JAMES BEEVER | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
Bruce Jones | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
Adam Harris | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
KEVIN COOK | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
FELICITY ALETHEA CECILIA FULLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER EDITH NICKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Nareece Forrest | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH ANNE PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR LES MEASURES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.18k | £7.70k | £35.56k | £75.59k | £56.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.72k | £8.88k | £34.19k | £48.49k | £74.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 27 FEBRUARY 1950 AS AMENDED 5 OCTOBER 1983 AS AMENDED 30 JANUARY 1984 AS AMENDED 30 NOVEMBER 1992 AS AMENDED 3 SEPTEMBER 2003. AS AMENDED ON 09 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO PROMOTE IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF ORCHESTRAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC ORCHESTRAL CONCERTS AND RECITALS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY, THROUGH ITS COMMITTEE, SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 SCAPE VIEW
GOLCAR
HUDDERSFIELD
HD7 4DH
- Ffôn:
- 01484648866
- E-bost:
- info@spo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window