ymddiriedolwyr COGENT SKILLS LIMITED
Rhif yr elusen: 1166082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Margaret Woolf | Cadeirydd | 18 December 2014 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Ferns | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Samantha Michelle Harris | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Mingay | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne De Jong | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Collins | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|||||
Joseph Mark Howe | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Colin Reed | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Justine Fosh | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Katherine Woods-Ruddick | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Nicholas Richard Gardiner | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
||||
Simon Robert Earp | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Stephen Denis Elliott | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|||||
Karl Robert Gorge | Ymddiriedolwr | 18 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.