ESSEX CHAMBER ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Essex Chamber Orchestra, popularly known as ECHO, comes together three times a year for intensive weekend rehearsals followed by a concert, usually at venues in Essex. Although originally conceived as a chamber orchestra, ECHO varies its forces to perform a wide variety of programmes ranging from Baroque and Classical works to the repertoire of the 20th Century.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
- ECHO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Lovelock | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Simnett | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Edward Price | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Hazel Judith Arnill | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
ELAINE HARDEN | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
SUSAN EVERSDEN | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Andrew Craig | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.79k | £1 | £6.00k | £15.58k | £21.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.11k | £260 | £7.34k | £16.98k | £18.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 APR 1998 AS AMENDED ON 10/01/2016
Gwrthrychau elusennol
A) THE OBJECTS OF THE ORCHESTRA SHALL BE TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE MANAGEMENT COMMITTEE SEES FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS; B) TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE MANAGEMENT COMMITTEE IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hollies
Archer Street
Bishop Norton
Market Rasen
Lincolnshire
- Ffôn:
- 07879348994
- E-bost:
- elaine.harden1603@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window