Ymddiriedolwyr TACT - THE ASSOCIATION OF CORPORATE TRUSTEES

Rhif yr elusen: 1164602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Mark Proctor Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Cheryl Leonie Farnham Ymddiriedolwr 13 April 2023
Dim ar gofnod
James Alexander Campbell Ymddiriedolwr 11 October 2018
THE WEEKITE FUND
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
Helena Anne Jane Giles Ymddiriedolwr 18 November 2016
Dim ar gofnod
NEIL IAN LONG Ymddiriedolwr 21 June 2016
Dim ar gofnod
Andrew Michael Playle Ymddiriedolwr 10 May 2016
Dim ar gofnod