Hanes ariannol CHANGE NIGERIA PROJECT

Rhif yr elusen: 1165121
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 307 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £14.09k £14.08k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £11.27k £11.27k £1.80k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A