FAMILIES AGAINST VIOLENCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Delivering sports activities to young children in order to raise aspirations and provide tailored support toward positive engagement with education, statutory services and community cohesion initiatives. Promoting the positive influence of father figures and male role models with the aim of reducing violence and criminal activity via a bespoke Mentoring Program over 8 sessions per week.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
- Stockport
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2016: CIO registration
- FAV (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrington Anthony Reeves | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Linford Sweeney | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Will Forwood | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Alexandra Dixon | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Ahmed yassin | Ymddiriedolwr | 14 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.29k | £91.51k | £2.71k | £158.44k | £129.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.83k | £98.04k | £12.75k | £121.79k | £119.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.42k | £14.93k | N/A | £58.22k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50k | £53.13k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 29 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED IN GREATER MANCHESTER IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: - PROVIDING SUPPORT AND GUIDANCE TO LOCAL YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES SO THAT THEY BECOME MORE EFFECTIVE MEMBERS OF THE COMMUNITY; - ADDRESSING AND REDUCING GANG AND GUN CULTURE IN THE COMMUNITY BY USING A PREVENTATIVE AND EARLY INTERVENTION MODEL; - BRINGING YOUNG PEOPLE TOGETHER WITH THE AIM OF PROMOTING SOCIAL INCLUSION THAT WILL BUILD THEIR SELF-ESTEEM, RAISE THEIR ASPIRATIONS AND ENCOURAGE THEM TO TAKE GREATER RESPONSIBILITY FOR THEIR ACTIONS AND DECISIONS; AND BY - MAKING THE WORK OF THE CHARITY ACCESSIBLE TO ALL MEMBERS OF THE COMMUNITY ACROSS GREATER MANCHESTER FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
GREATER MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Families Against Violence
St. Wilfrids Enterprise Centre
Birchvale Close
MANCHESTER
M15 5BJ
- Ffôn:
- 0161 868 0112
- E-bost:
- info@fav-uk.org.uk
- Gwefan:
-
fav-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window