HEALS OF MALMESBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer help, empowerment and support to individuals and families in Malmesbury who face poverty, are vulnerable or disadvantaged. We signpost them to statutory authorities and agencies to access charitable funds and resources. We provide advocacy support, mobilise volunteers and help from businesses and community groups to create events and activity programmes to access new opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,300 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wiltshire
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2016: CIO registration
- HEALS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIN GRANT | Cadeirydd | 01 June 2014 |
|
|
||||
Laila Valentine | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Brian Leitch | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Janet Mary Snedden | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Paul David Overton | Ymddiriedolwr | 26 January 2020 |
|
|
||||
Karen Franklin | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Cook | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
RICHARD JOHN DODRIDGE | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.43k | £105.98k | £104.17k | £65.59k | £68.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.80k | £45.08k | £45.66k | £51.03k | £68.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.06k | £1.60k | £3.00k | £940 | £5.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
• THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, THROUGH THE PROVISION OF ITEMS, SUPPORT, TRAINING, PAYMENTS TOWARDS SERVICES, THE PROVISION OF FACILITIES INCLUDING: INFORMATION, SUPPORT, ADVICE, SIGNPOSTING. • THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY DELIVERING AND PROMOTING HEALTH BASED PROJECTS, OFFERING SUPPORT, ADVICE, SIGNPOSTING AND GIVING FINANCIAL ASSISTANCE. • THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING INFORMATION, TRAINING, ADVICE AND SUPPORT AND GIVING FINANCIAL ASSISTANCE. • THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING DROP-IN SERVICES, TRAINING, SIGNPOSTING, FINANCIAL ASSISTANCE, PRACTICAL SUPPORT AND ADVOCACY SERVICES.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE THE AREA OF BENEFIT IS THE MALMESBURY COMMUNITY AREA, HOWEVER, ASSISTANCE MAY BE PROVIDED IN THE ADJOINING AREAS OF NORTH WILTSHIRE, GLOUCESTERSHIRE AND SWINDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Heals of Malmesbury
Town Hall
Cross Hayes
MALMESBURY
SN16 9BZ
- Ffôn:
- 01666238100
- E-bost:
- heals.malmesbury@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window