THE APEX2100 FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Train and educate elite ski racers to the highest possible standards and provide an accessible resource for athletes, coaches, teachers and the wider skiing community. Apex 2100 Foundation will offer structured coaching facilities aligned with an extensive and rigorous academic programme in Tignes, France.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
Llywodraethu
- 16 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE PEGGRAM | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
JOHN ALEXANDER GRIPTON | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
ANDREW PHILIP BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.26k | £160.32k | £76.05k | £20.85k | £4.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £529.75k | £149.73k | £3.12k | £61.53k | £72.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £445.82k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £529.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 06 Ionawr 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 06 Ionawr 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 11 Ionawr 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 11 Ionawr 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 29 Mawrth 2021 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 29 Mawrth 2021 | 119 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: (1) TO PROMOTE, PROVIDE AND ADVANCE THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, INCLUDING TOGETHER WITH SPECIALISED EDUCATION AND TRAINING OF THE HIGHEST ORDER IN SNOWSPORTS, BY THE PROMOTION, PROVISION AND CONDUCT IN THE COMMUNITY OF TIGNES, FRANCE, OR ELSEWHERE IN THE WORLD, OF A SCHOOL OR SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FROM ANY PART OF THE WORLD WITH TALENTS FOR SPORT, AND BY THE PROVISION OF COURSES AT THE SCHOOL OR SCHOOLS THROUGHOUT THE YEAR; AND (2) TO PROMOTE AMATEUR SNOWSPORTS IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES, COURSES AND OPPORTUNITIES AT SUCH SCHOOL OR SCHOOLS THROUGHOUT THE YEAR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23
Beaumont Mews
London
W1G 6EN
- Ffôn:
- 02038296300
- E-bost:
- info@apex2100.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window