YOUTH WITH A MISSION THE KING'S LODGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and training Accommodation and housing Religious activities Economic/community development/employment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
- YWAM THE KING'S LODGE (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP JAMES LEAGE | Cadeirydd | 11 February 2016 |
|
|||||
Eileen Jackson | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Victoria Bolton | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Kiwon Kwon | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|||||
David Antony Fawcett | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|||||
Taryn Cooper | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Rebecca Marie Mancini | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Benjamin Michael Foster | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
ANNE DENISE SLOAN | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.38k | £227.10k | £231.38k | £322.12k | £331.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.89k | £231.11k | £298.36k | £310.35k | £338.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/11/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 SEP 2017 as amended on 15 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") WHICH ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT ARE: (1) THE ADVANCEMENT OF THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE; AND (2) THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YOUTH WITH A MISSION
KINGS LODGE
WATLING STREET
NUNEATON
CV10 0TZ
- Ffôn:
- 02476348128
- E-bost:
- tklcharity@ywamthekingslodge.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window