ymddiriedolwyr LIFELITES
Rhif yr elusen: 1165791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony David George Harvey | Cadeirydd | 15 December 2021 |
|
|||||
Timothy Sherwood | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Tracy Jannine Rennie | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Kieran Vaughan Stewart | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Lisa Shattock | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Howard Gerald Wilson | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Shailendra Umradia | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Dr MICHAEL WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.