HARROGATE AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The free provision for the registered blind or partially sighted of recordings of a weekly talking newspaper with local news, a monthly talking magazine with topics of interest and a talking books library service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1977: Cofrestrwyd
- ROUNDABOUT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS HANNAH BECK | Cadeirydd | 18 May 2018 |
|
|||||
David James Foley | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
ANGELA CAROLYN MUIR RICHMOND | Ymddiriedolwr | 23 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.92k | £6.20k | £6.44k | £9.03k | £7.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37k | £3.72k | £9.20k | £6.96k | £4.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Mawrth 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 FEBRUARY 1977 AMENDED 4 OCTOBER 1978 AND 2 NOVEMBER 1979 AND 29 APRIL 1981 AS AMENDED ON 20 MAY 2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO ASSIST THE REGISTERED BLIND OR PARTIALLY SIGHTED OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT DISABILITY OF SIGHT WHICH MAKES READING A STRAIN, PRINCIPALLY BY THE PROVISION OF RECORDINGS OF LOCAL NEWSPAPER EXTRACTS AND OTHER RECORDED MATERIAL OF INTEREST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 ST. MARYS AVENUE
HARROGATE
HG2 0LP
- Ffôn:
- 01423564942
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window