ymddiriedolwyr SOUTH WEST CHESHIRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 506895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Chaplow | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Lise Grasmeder | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Jake Ellam | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Evans | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Thomas Austin | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Cathie Wainwright | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Lisa Gamble | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
John Statham | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
David Brough | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Mark Rowe | Ymddiriedolwr | 06 April 2018 |
|
|
||||
Jamie Barlow | Ymddiriedolwr | 06 April 2018 |
|
|
||||
Richard Bennett | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
Ingrid Shaw | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
Carl Shore | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
IAN POTTS | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||
Di Blurton | Ymddiriedolwr | 25 April 2014 |
|
|
||||
Andy Whalley | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||
JOHN BENNETT | Ymddiriedolwr | 25 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.