Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS, SOUTHFIELDS
Rhif yr elusen: 1163989

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN TATTUM | Cadeirydd | 01 August 2015 |
|
|
||||
Nicole Lee | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Kate Chambre | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Caroline Jopp | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Iain Dunlop | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Krista Ovist | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Andreas Hansen | Ymddiriedolwr | 06 May 2018 |
|
|
||||
HELEN LESLEY HOTTEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
SUZANNE HAMILTON ROSS | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
JENNIFER JANE ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
Rev JOY GLORIA BOYCE | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.