Ymddiriedolwyr MAIDENHEAD CYCLE HUB

Rhif yr elusen: 1164172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Matt Schofield Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
Rosemary Ellis Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Paul Cook Ymddiriedolwr 06 March 2023
Dim ar gofnod
Sarah London Ymddiriedolwr 12 February 2020
Dim ar gofnod
DAVID DYER Ymddiriedolwr 21 May 2017
Dim ar gofnod