Hanes ariannol ASHGATE SCHOOL PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1164744
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2017 | 30/03/2018 | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.30k | £11.75k | £6.69k | £8.34k | £16.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.60k | £7.68k | £9.55k | £6.07k | £2.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.