WESTON-SUPER-MARE AND BURNHAM-ON-SEA METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

29 Ymddiriedolwyr
330 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steven Andrew Bennett | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|||||
Rev Judith Lincoln | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Lynn Daniels | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Deborah Moore | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Robert Missen | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Paul Gregory | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Janice Barrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
GORDON LEGG | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Linda Trebble | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Adele Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
GEOFF STAIT | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARGARET FRYER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ADRIAN TUPPER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOHN TREBBLE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ANN HUNT | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SUSAN BALDWIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY KRULL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
CELIA DEWFALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JUDY ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PAT BIDMEAD | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY BAKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LUKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
BRENDA GODDARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JILL LEGG | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CLARAINE CLARK | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARGARET SCOTT | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
GILL POULTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Jill Bethel | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.43k | £218.87k | £331.05k | £134.51k | £60.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.73k | £207.09k | £268.71k | £199.72k | £187.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 01/01/1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE PURPOSES DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION BEING A SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
143A Berrow Road
BURNHAM-ON-SEA
Somerset
TA8 2PN
- Ffôn:
- 01278784808
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
wsmbos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window