THE FRIENDS OF ROSS HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The friends of Ross Hospital current activities are to raise funds by organising coffee mornings, street collections, an annual hospital garden fete and shop sales. These funds go to benefit patients in the hospital and local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1977: Cofrestrwyd
- LEAGUE OF FRIENDS OF THE ROSS-ON-WYE COMMUNITY HOSPITAL (Enw blaenorol)
- ROSS ON WYE COTTAGE HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr BRIAN COLE | Cadeirydd | 08 February 2013 |
|
|||||
Jane Josephine Hudson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
JEAN WHITTINGHAM | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
WENDY PROCTOR | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
RAVENSCROFT DAVID | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
MARY OSBORNE | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
|
||||
CICELY SYMONDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL URSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.72k | £11.31k | £10.81k | £18.61k | £17.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.55k | £4.46k | £11.34k | £5.79k | £35.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/11/1973 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/11/1993 AS AMENDED ON 14/11/1996 AS AMENDED ON 26/11/2009 AS AMENDED ON 10/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE ROSS HOSPITAL WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
ROSS-ON-WYE COMMUNITY HOSPITAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROSS COMMUNITY HOSPITAL
ALTON STREET
ROSS ON WYE
HR9 5AB
- Ffôn:
- 01989562100
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window